QUINTA LISBOA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EUCALIPTOS 510 - CASA Nº 5, URBANIZACION EL ROS
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social QUINTA LISBOA SL
CIF B93058725
Capital Social 723327.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 22/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUINTA LISBOA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUINTA LISBOA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lisboa Maria Candida Pereira Vieira | Administrador Unico | 15/04/2010 | 05/01/2024 |
Lisboa Maria Candida Pereira Vieira | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Lisboa Maria Candida Pereira Vieira | Socio Unico | 15/04/2010 | 06/04/2011 |
ACTOS BORME DE QUINTA LISBOA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 200, S 8, H MA105036, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 200, S 8, H MA105036, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 200, S 8, H MA105036, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 200, S 8, H MA105036, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-29
Capital Anterior: | 218.327,00 | Euros |
Aumento de capital: | 505.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 723.327,00 | Euros |
Porcentaje: | 231,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 200, S 8, H MA105036, I/A 3 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-29
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 215.321,00 | Euros |
Capital Actual: | 218.327,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.163,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 199, S 8, H MA105036, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 199, S 8, H MA105036, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 199, S 8, H MA105036, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 199, S 8, H MA105036, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Dirección:C/ EUCALIPTOS 510 - CASA Nº 5, URBANIZACION EL ROS (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:22/03/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a) La adquisición, tenencia, enajenación, arrendamiento, y explotación de toda clase de fincas rústicas. b) La adquisición de cepas y su plantación, para la explotación de actividad agrícola relacionada con la vid. c) La elaboración, producción, tratamiento, comercialización y distribución al por ma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 3661, F 199, S 8, H MA105036, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29