QUINCEGRADOS EN 1972 LABORATORIO DE ESTRATEGIAS SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Batlia, 2
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUINCEGRADOS EN 1972 LABORATORIO DE ESTRATEGIAS SRL
CIF B98569601
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 18/09/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GRUPO CONSIDERA SL
VINCULACIONES DE QUINCEGRADOS EN 1972 LABORATORIO DE ESTRATEGIAS SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUINCEGRADOS EN 1972 LABORATORIO DE ESTRATEGIAS SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canet Yuste Carlos | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 22/06/2023 |
Carrasco Miguez Rosa Maria | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 22/06/2023 |
CONSIDERA PROJECT LAB SL | Liquidador Unico | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
CONSIDERA PROJECT LAB SL | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 22/06/2023 |
GRUPO CONSIDERA SL | Socio Unico | 05/07/2017 | 22/06/2023 |
ACTOS BORME DE QUINCEGRADOS EN 1972 LABORATORIO DE ESTRATEGIAS SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico. A los efectos del Art. 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "CONSIDERA PROJECT LAB SL" para que la represente en el desempeño de las funciones como LIQUIDADOR UNICO de la Sociedad que aquí se constituye sea DON PEDRO DAVID VIVAS AGRAFOJO DNI 31265328W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 27, S 8, H V 156172, I/A 2 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-46
- se nombra representante de la mercantil CONSIDERA PROJECT LAB, SL a don PEDRO DAVID VIVAS AGRAFOJO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 26, S 8, H V 156172, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 26, S 8, H V 156172, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-46
Dirección:C/ BAILIA 2 5 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:18/09/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Artículo 2º.- Objeto.- Constituye el objeto de la Sociedad: CONSULTORIA A LA ADMINISTRACION PUBLICA.- La prestación de servicios de consultoria y asesoramiento técnico, jurídico y económico para la innovación en el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas en ámbito urbano y rurales,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9695, L 6977, F 26, S 8, H V 156172, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-46