QUIMIGRAF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cesar Manrique, 3
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIMIGRAF SL
CIF B85664134
Capital Social 1080241.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 02/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Armesto Lopez Fernando
VINCULACIONES DE QUIMIGRAF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMIGRAF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armesto Burgo Ignacio | Apoderado | 15/02/2010 | 05/07/2018 |
Armesto Lopez Fernando | Socio Unico | 12/06/2009 | 05/07/2018 |
Armesto Lopez Fernando | Administrador Unico | 12/06/2009 | 05/07/2018 |
Armesto Lopez Fernando | Liquidador | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
Burgos Mellado Maria-dolores | Apoderado | 15/02/2010 | 05/07/2018 |
ACTOS BORME DE QUIMIGRAF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 155, S 8, H M 482176, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 155, S 8, H M 482176, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 155, S 8, H M 482176, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 155, S 8, H M 482176, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Capital Anterior: | 1.120.241,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.080.241,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 155, S 8, H M 482176, I/A 5 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Capital Anterior: | 1.271.241,00 | Euros |
Disminución de capital | 151.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.120.241,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 154, S 8, H M 482176, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.268.141,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.271.241,00 | Euros |
Porcentaje: | 40.907,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 154, S 8, H M 482176, I/A 3 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 152, S 8, H M 482176, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 150, S 8, H M 482176, I/A 1 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-28