QUIMICER SL - EXTINGUIDA
Municipio Onda
Provincia Castellón/Castello
Razón Social QUIMICER SL
CIF B46649927
Capital Social 801493.6 Euros
Actividad Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Página Web www.quimicer.com
Nombres Anteriores
- QUIMICER SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NITRUR DE BOR SL
Propietario YOUNEXA SPAIN SL
VINCULACIONES DE QUIMICER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMICER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilella Llinares Jorge | Auditor Suplente de Cuentas Consolidado | 21/12/2012 | 17/10/2023 |
Bagan Vargas Vicente Antonio | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | 17/10/2023 |
Blasco Fuentes Antonio | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | 17/10/2023 |
Bucero Martinez Alfonso | Auditor de Cuentas Consolidado | 21/12/2012 | 17/10/2023 |
Cabedo Lanuza Maria | Apoderado Solidario | 24/11/2022 | 17/10/2023 |
Garzo Calatayud Rosanna | Apoderado Solidario | 25/08/2022 | 17/10/2023 |
Lopez Segura Ana | Apoderado Solidario | 12/03/2019 | 17/10/2023 |
Nieto Ranero Jose Manuel | Apoderado Solidario | 25/08/2022 | 17/10/2023 |
Nieto Ranero Jose Manuel | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | 17/10/2023 |
NITRUR DE BOR SL | Administrador Unico | 10/08/2022 | 17/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUIMICER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 72, S 8, H CS 17428, I/A 53 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 72, S 8, H CS 17428, I/A 53 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 72, S 8, H CS 17428, I/A 52 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-12
- Se inscribe el CAMBIO DE DURACION del PLAZO DEL ADMINISTRADOR y la RETRIBUCION al órgano de administración y MODIFICADO el artículo 20º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 72, S 8, H CS 17428, I/A 51 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 72, S 8, H CS 17428, I/A 50 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 71, S 8, H CS 17428, I/A 49 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 71, S 8, H CS 17428, I/A 48 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 71, S 8, H CS 17428, I/A 47 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 71, S 8, H CS 17428, I/A 47 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-12
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- T. P. E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772, L 1333, F 71, S 8, H CS 17428, I/A 47 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-12