QUIMICAS SANTA ISABEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nueva, 24
Código Postal 41530
Municipio Morón de la Frontera
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIMICAS SANTA ISABEL SL
CIF B01766971
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Martinez Laura
VINCULACIONES DE QUIMICAS SANTA ISABEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMICAS SANTA ISABEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Martinez Laura | Liquidador Unico | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Muñoz Martinez Laura | Socio único | 26/12/2023 | |
Muñoz Martinez Laura | Socio Unico | 28/08/2020 | 26/12/2023 |
Muñoz Martinez Laura | Administrador Unico | 28/08/2020 | 26/12/2023 |
ACTOS BORME DE QUIMICAS SANTA ISABEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 113, S 8, H SE126741, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 110, S 8, H SE126741, I/A 1 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 110, S 8, H SE126741, I/A 1 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Dirección:C/ NUEVA 24 (MORON DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:22/07/20
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: A) La prestación de servicios odontológicos integrales: odontología conservadora; prostodoncia; cirugía oral y maxilofacial; implantología; periodoncia; ortodoncia; odontopediatria y profilaxis e higiene bucodental.- B) La compra, fabricación, almacenamiento, comerciali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6907 , F 110, S 8, H SE126741, I/A 1 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41