QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
Dirección social Calle Embalse de Valdeinfierno, 5
Código Postal 30816
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
CIF B73678039
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 31/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Manuel Munuera Gomez
Propietario Manuel Munuera Gomez
ORGANIGRAMA DE QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
VINCULACIONES DE QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manuel Munuera Gomez | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
Manuel Munuera Gomez | Socio Unico | 08/10/2014 |
ACTOS BORME DE QUIMICA INTERNACIONAL PARA EL CURTIDO SL
- MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 85, S 8, H MU 73814, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-30
- C/ EMBALSE DE VALDEINFIERNOS - 5-7, POLIGONO INDU (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 153, S 8, H MU 73814, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 153, S 8, H MU 73814, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 153, S 8, H MU 73814, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-30
- Modificación del ultimo parrafo del articulo 18 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 153, S 8, H MU 73814, I/A 3 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 148, S 8, H MU 73814, I/A b (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 148, S 8, H MU 73814, I/A a (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-30
- Por error en su día se publicó como fecha de cese de Cecilio Arnau Fernández y designación de Juan Jose García Minguez como administrador único la de 28 de septiembre de 2.014, cuando la fecha correcta es 28 DE MARZO DE 2.014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 148, S 8, H MU 73814, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-30
- C/ FLORIDABLANCA 14 3º D (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 148, S 8, H MU 73814, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 148, S 8, H MU 73814, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-30