QUIMERAL HOTELES SL
Dirección social Cl Bertran, 9
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social QUIMERAL HOTELES SL
CIF B61935508
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Teléfono 93 212 11 04
VINCULACIONES DE QUIMERAL HOTELES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMERAL HOTELES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Algaba Cabezas Manuel | Apoderado | 01/06/2018 | |
Carbonell Garcia Aleix | Apoderado | 01/06/2018 | |
Diez Garcia Jose Maria | Apoderado | 22/04/2013 | 01/06/2018 |
Espejo Merelo Rafael | Apoderado | 01/06/2018 | |
Garcia Parra Mauricio | Apoderado | 14/12/2010 | 01/06/2018 |
Granados Zamora Antonio- Jesus | Apoderado Solidario | 06/05/2015 | 01/06/2018 |
Montero Teruel David | Apoderado | 01/06/2018 | |
Paz Covela Aura Marina | Apoderado | 01/06/2018 |
ACTOS BORME DE QUIMERAL HOTELES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 142, S 8, H B 194329, I/A 18 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 141, S 8, H B 194329, I/A 17 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 141, S 8, H B 194329, I/A 16 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:CEKAN 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 141, S 8, H B 194329, I/A 15 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39951 , F 141, S 8, H B 194329, I/A 14 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08