QUIMAX EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de Mulhacen, 8
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIMAX EMPRESARIAL SL
CIF B67389304
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 27/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Biurrun Oses Jose Antonio
VINCULACIONES DE QUIMAX EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMAX EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biurrun Oses Jose Antonio | Administrador Unico | 26/04/2019 | 21/11/2022 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 08/03/2019 | 26/04/2019 |
ACTOS BORME DE QUIMAX EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 42, S 8, H B 531087, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 845/2021, AUTO FIRME DE FECHA 23/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 42, S 8, H B 531087, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
- LA FABRICACION DE ESTANTERIAS METALICAS,ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS PRODUCTOS METALICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 42, S 8, H B 531087, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 42, S 8, H B 531087, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 42, S 8, H B 531087, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 41, S 8, H B 531087, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Dirección:CL MARQUES DE MULHACEN NUM.8 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD, NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46793 , F 41, S 8, H B 531087, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08