QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 15
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA
CIF A87648655
Capital Social 1.0606539E7 Euros
Fecha de Constitución 23/09/2016
Página Web www.apqalquilersegurosocimi.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Grajales Henry-noel | Presidente | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
Gallego Grajales Henry-noel | Consejero Delegado Solidario | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
Gallego Grajales Henry-noel | Consejero | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
Gallego Grajales Henry-noel | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 06/08/2021 | 14/07/2024 |
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
Maria Garcia Aguado | Secretario No Consejero | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
Martin Guirado Luis | Consejero | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 28/05/2018 | 14/07/2024 |
RKS ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | 14/07/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632477, I/A 23 (14/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632477, I/A 23 (14/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632477, I/A 23 (14/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632477, I/A 23 (14/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
- Con fecha 20 DE MAYO DE 2024, ha quedado inserto en la página web corporativa de la Sociedad Absorbida "www.qpqalquilersegurosocimi.com" el Proyecto de Fusión de KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI SA, sociedad absorbente y QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI SA, sociedad absorbida, extendiéndose la nota aque se refiere la ley sobre modificaciones estructurales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632477, I/A 21 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
- C/ DE SAGASTA 15 7º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 90, S 8, H M 632477, I/A 20 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 90, S 8, H M 632477, I/A 20 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 90, S 8, H M 632477, I/A 20 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 90, S 8, H M 632477, I/A 20 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 32.- COMUNICACION DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 89, S 8, H M 632477, I/A 19 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28