QUICK FIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcis Giralt, 78
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUICK FIX SL
CIF B65355505
Capital Social 30006.0 Euros
Fecha de Constitución 04/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUICK FIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUICK FIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canet Ayala Jaime | Administrador Unico | 11/08/2010 | 08/02/2022 |
Canet Ayala Jaime | Liquidador | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
Canet Ayala Maria | Apoderado Solidario | 07/08/2014 | 08/02/2022 |
Belda Aleixandre Jesus | Administrador Solidario | 18/06/2010 | 11/08/2010 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Solidario | 18/06/2010 | 11/08/2010 |
ACTOS BORME DE QUICK FIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 186, S 8, H B 397515, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 186, S 8, H B 397515, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 186, S 8, H B 397515, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 185, S 8, H B 397515, I/A 4 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 898,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 185, S 8, H B 397515, I/A 3 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
- LA ELABORACION DE TODA CLASE DE ESTUDIOS,PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIOS,ESTRATEGICOS Y COMERCIALES PARA EMPRESAS,Y,EN SU CASO,LA PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 184, S 8, H B 397515, I/A 2 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
- CL NARCIS GIRALT Num.78 P.2 PTA.2 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 184, S 8, H B 397515, I/A 2 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 184, S 8, H B 397515, I/A 2 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41968 , F 184, S 8, H B 397515, I/A 2 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08