QUESOS EL BOSQUEÑO SL
Dirección social POLIG INDUSTRIAL " HUERTO BLANQUILLO", PARCELA Nº
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social QUESOS EL BOSQUEÑO SL
CIF B11054624
Capital Social 127240.0 Euros
Actividad Fabricación de quesos
Fecha de Constitución 08/11/2010
Teléfono 95 671 61 56
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Miguel Angel Gago Sanchez
ORGANIGRAMA DE QUESOS EL BOSQUEÑO SL
VINCULACIONES DE QUESOS EL BOSQUEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUESOS EL BOSQUEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miguel Angel Gago Sanchez | Administrador Unico | 25/01/2023 | |
Gago Sanchez Miguel Angel | Administrador Solidario | 03/08/2011 | |
Gago Sanchez Ramon | Administrador Solidario | 03/08/2011 |
ACTOS BORME DE QUESOS EL BOSQUEÑO SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 162, S 8, H CA 42184, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 162, S 8, H CA 42184, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 162, S 8, H CA 42184, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "ARTICULO 6º. CAPITAL SOCIAL.- Se fija el Capital social en la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (127.240). El Capital estará dividido en DOCE MIL SETECIENTAS VEINTICUATRO (12.724) participaciones sociales de una sola clase y serie, de DIEZ EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 162, S 8, H CA 42184, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-11
Capital Anterior: | 27.210,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.030,00 | Euros |
Capital Actual: | 127.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 367,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 162, S 8, H CA 42184, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-11
- Otras modificaciones estatutarias: "Articulo 18 .- Nombramiento, cese, duración y retribución.- La Junta General nombrará y cesará a los administradores, quienes deberán aceptar, y podrán renunciar a sus cargos.- La duración del cargo de administrador es indefinida.- La Junta podrá cesar "ad nutum" a los administradores, sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 161, S 8, H CA 42184, I/A 2 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11
- La sociedad Cooperativa Andaluza Quesería El Bosque, se transforma en sociedad de responsabilidad limitada y cambia su denominación por "QUESOS EL BOSQUEÑO SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 160, S 8, H CA 42184, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 160, S 8, H CA 42184, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-11
Dirección:POLIG INDUSTRIAL " HUERTO BLANQUILLO", PARCELA Nº (CADIZ)
Comienzo de operaciones:08/11/10
Capital:27.210,00 Euros
Objeto social:La fabricación y venta de quesos. Todas aquellas operaciones relacionadas o derivadas de la principal y todo tipo de negocios que sean preparatorios,auxiliares, complementarios y análogos en relación con el objeto principal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 160, S 8, H CA 42184, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-11