QUER NINA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 74
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUER NINA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Azcarate Palacios Pedro Maria
VINCULACIONES DE QUER NINA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUER NINA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguero Martin Maria Luz | Consejero | 04/10/2011 | 22/02/2017 |
Azcarate Palacios Pedro Maria | Presidente | 04/10/2011 | 22/02/2017 |
Azcarate Palacios Pedro Maria | Consejero | 04/10/2011 | 22/02/2017 |
Azcarate Palacios Pedro Maria | Consejero Delegado | 28/01/2016 | 22/02/2017 |
BANCA MARCH SA | EntidDeposit | 28/01/2016 | 22/02/2017 |
Falcon Ferrando Maria Jose | Secretario | 28/01/2016 | 22/02/2017 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 15/06/2015 | 22/02/2017 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 28/01/2016 | 22/02/2017 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 28/01/2016 | 22/02/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 05/08/2013 | 22/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUER NINA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34037 , F 186, S 8, H M 370660, I/A 18 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34037 , F 186, S 8, H M 370660, I/A 18 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34037 , F 186, S 8, H M 370660, I/A 17 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
- CORRECCION DE LA PUBLICACION DEL TEXTO DE INSERCCION DE PROYECTO EN PAGINA WEB AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 1ª; DONDE SE LEE "TORRENOVA DE INVERESIONES SICAV SA", DEBE LEERSE "TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 11, S 8, H M 370660, I/A 1-M (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
- INSERTADO CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD "MARCH MANAGEMENT SGIIC SAU", WWW.MARCH-AM.COM, EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE LAS SOCIEDADES TORRENOVA DE INVERESIONES SICAV SA, COMO ABSORBENTE Y QUER NINA INVERSIONES SICAV SA, INVERSIONES FINANCIERAS ATXE SICAV SA Y SAYOA SICAV SA COMO ABSORBIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 11, S 8, H M 370660, I/A 1-M (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
- C/ CASTELLO 74 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 19, S 8, H M 370660, I/A 16 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Apoderado
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 19, S 8, H M 370660, I/A 16 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 19, S 8, H M 370660, I/A 16 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 19, S 8, H M 370660, I/A 15 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 19, S 8, H M 370660, I/A 15 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28