QUEIXERIA SILVELA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PEDRAMAIOR, PARAJE CASLA DE VELLA 22 T - SIL
Municipio Friol
Provincia Lugo
Razón Social QUEIXERIA SILVELA SL
CIF B09963018
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/03/2022
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Simon Rojo Sebastian
Propietario DAIRY FOOD SPAIN SL
VINCULACIONES DE QUEIXERIA SILVELA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUEIXERIA SILVELA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAIRY FOOD SPAIN SL | Socio Unico | 27/10/2023 | 01/04/2024 |
Simon Rojo Sebastian | Administrador Unico | 27/10/2023 | 01/04/2024 |
Cañete Fernandez David | Administrador Unico | 26/04/2022 | 27/10/2023 |
ACTOS BORME DE QUEIXERIA SILVELA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 173, S 8, H LU 21066, I/A NM (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 173, S 8, H LU 21066, I/A NM (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 173, S 8, H LU 21066, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-27
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-27
- LUGAR PEDRAMAIOR, PARAJE CASLA DE VELLA 22 T - SIL (FRIOL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-27
Dirección:CTRA CABOI S/N (RABADE)
Comienzo de operaciones:25/03/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La preparación de leche y productos lácteos (CNEA 1054). Comercio y distribución de productos alimenticios para consumo humano. Participar en otras sociedades para la consecución de los fines expresados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 172, S 8, H LU 21066, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-27