QUEIXERIA ARZUANA SL - EXTINGUIDA
Municipio Arzúa
Provincia A Coruña
Razón Social QUEIXERIA ARZUANA SL
CIF B70159819
Actividad Fabricación de quesos
Fecha de Constitución 03/04/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE QUEIXERIA ARZUANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUEIXERIA ARZUANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Eugenio Antonio | Vicepresidente | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Fernandez Garcia Eugenio Antonio | Consejero | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Montero Valiño Eugenio Elisardo | Presidente | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Montero Valiño Eugenio Elisardo | Consejero | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Perez Vazquez Manuel | Consejero | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Perez Vazquez Manuel | Secretario | 01/09/2011 | 25/04/2017 |
Montero Valiño Eugenio Elisardo | Consejero Delegado | 01/09/2011 | |
Oliveira Novo Jose | Secretario | 01/09/2011 | |
Oliveira Novo Jose | Consejero | 01/09/2011 | |
Torres Paz Manuel | Consejero | 01/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUEIXERIA ARZUANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:QUEIXERIA ARZUANA SL
Nif:B70159819
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
Fecha de Resolución:16/01/2017
Número Procedimiento Concursal:143/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-43682
Inscripción:
3
Fecha Inscripción25/04/2017
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:QUEIXERIA ARZUANA SL
Nif:B70159819
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
Fecha de Resolución:16/01/2017
Número Procedimiento Concursal:143/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-43682
Inscripción:
3
Fecha Inscripción25/04/2017
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-15
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:QUEIXERIA ARZUANA SL
Nif:B70159819
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
Fecha de Resolución:05/05/2015
Número Procedimiento Concursal:143/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-43682
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/08/2015
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A A (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:QUEIXERIA ARZUANA SL
Nif:B70159819
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
Fecha de Resolución:05/05/2015
Número Procedimiento Concursal:143/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-43682
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/08/2015
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 14, S 8, H SC 43682, I/A A (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-15
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 13, S 8, H SC 43682, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 13, S 8, H SC 43682, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-15