QUEENSDREAMS 212 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Cantabria, 96
Código Postal 28939
Municipio Arroyomolinos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUEENSDREAMS 212 SL
CIF B87401782
Capital Social 39000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 26/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE QUEENSDREAMS 212 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUEENSDREAMS 212 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camba Martin Mirian | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 03/12/2021 |
Marin Fernandez Jose Alberto | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
Marin Fernandez Jose Alberto | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 03/12/2021 |
Mayorga Gomez Natalia | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 03/12/2021 |
Moya Cordones Maria Estrella | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 03/12/2021 |
Prados Ayllon Sebastian | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 03/12/2021 |
ACTOS BORME DE QUEENSDREAMS 212 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 132, S 8, H M 611195, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 132, S 8, H M 611195, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 132, S 8, H M 611195, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 132, S 8, H M 611195, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 39.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 131, S 8, H M 611195, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 129, S 8, H M 611195, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Dirección:C/ SANTANDER 96 (ARROYOMOLINOS)
Comienzo de operaciones:26/10/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR, PELETERIA, CALZADO, ARTICULOS DE CUERO. COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ASI COMO TODA CLASE DE COMPLEMENTOS, BOLSOS, CALZADOS Y BISUTERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 129, S 8, H M 611195, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28