QUDOS FACTORY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Estiradores, 1
Código Postal 40005
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUDOS FACTORY SL
CIF B40239410
Capital Social 63404.0 Euros
Actividad Educación terciaria no universitaria
Fecha de Constitución 26/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUDOS FACTORY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUDOS FACTORY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Lopez Juan Carlos | Administrador Unico | 15/06/2012 | 27/07/2023 |
Juan Carlos Bautista Lopez | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
Juan Carlos Bautista Lopez | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Johnson Carreras Robert Lee | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 15/06/2012 |
Martin Fernandez Juana-lidia | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 15/06/2012 |
ACTOS BORME DE QUDOS FACTORY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 43, S 8, H SG 5748, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 43, S 8, H SG 5748, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 43, S 8, H SG 5748, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 43, S 8, H SG 5748, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 H (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 H (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-40
- C/ ESTIRADORES, 1 40002 (SEGOVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-40
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4º, 6º Y 8º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-40
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-40
Capital Anterior: | 19.014,00 | Euros |
Aumento de capital: | 44.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 63.404,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 42, S 8, H SG 5748, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-40