QUBIQ INTELIGENCIA EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Bogatell, 80
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUBIQ INTELIGENCIA EMPRESARIAL SL
CIF B65340416
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE QUBIQ INTELIGENCIA EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUBIQ INTELIGENCIA EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayllon Dominguez Alejandro | Liquidador | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Ayllon Dominguez Alejandro | Administrador Solidario | 23/01/2014 | 17/07/2015 |
Isern Torrente Marcal | Liquidador | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Isern Torrente Marcal | Administrador Solidario | 23/01/2014 | 17/07/2015 |
Isern Torrente Marcal | Administrador Unico | 25/05/2010 | 23/01/2014 |
ACTOS BORME DE QUBIQ INTELIGENCIA EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
- AV BOGATELL Num.80 P.5 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 194, S 8, H B 395451, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 190, S 8, H B 395451, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
Dirección:CL PROVIDENCIA Num.69 (BADALONA)
Comienzo de operaciones:13/05/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,ASI COMO LA ASESORIA ESPECIALIZADA,EN LAS AREAS DE INGENIERIA,INFORMATICA,DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 190, S 8, H B 395451, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08