QUATRELET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Soledat, 29
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUATRELET SL
CIF B65928228
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 02/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pascual Insa Antoni
VINCULACIONES DE QUATRELET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUATRELET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION CONCURSAL PAU & ROD SLP | Administrador Concursal | 22/06/2016 | 22/06/2016 |
Pascual Insa Antoni | Administrador Unico | 11/08/2015 | 22/06/2016 |
Pascual Insa Antoni | Administrador Solidario | 04/02/2013 | 22/06/2016 |
Pau Lozano Avelino | REP.ADM.CONC | 22/06/2016 | 22/06/2016 |
Fernandez Sanchez Andres | Administrador Solidario | 04/02/2013 | 17/07/2015 |
Puertas Llamas Camilo | Administrador Solidario | 04/02/2013 | 17/07/2015 |
Subires Castilla Jose | Administrador Solidario | 04/02/2013 | 17/07/2015 |
ACTOS BORME DE QUATRELET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1073/2015, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 18/02/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y 14/04/2016, CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 20, S 8, H B 432952, I/A 2 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 18, S 8, H B 432952, I/A 1 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08
Dirección:CL SOLEDAD Num.29 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:02/01/13
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE TODA CLASE DE INSTALACIONES ELECTRICAS,FONTANERIA,GAS,CALEFACCION,AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES,ENERGIA EOLICA Y FOTOVOLTAICA,PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y DOMOTICA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 18, S 8, H B 432952, I/A 1 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08