QUARK ROBOTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rufino Torres Manuel, 4
Código Postal 28250
Municipio Torrelodones
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUARK ROBOTICS SL
CIF B84388685
Capital Social 390110.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 24/06/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE QUARK ROBOTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUARK ROBOTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Puig Alejandro | Presidente | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Alonso Puig Alejandro | Consejero Delegado | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Alonso Puig Alejandro | Consejero | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Alonso Puig Alejandro | Liquidador | 01/02/2019 | 01/02/2019 |
Alonso Puig Juan Ignacio | Consejero | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Junguito Duran Manuel Casimiro | Secretario | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Junguito Duran Manuel Casimiro | Consejero | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Lamas Sanchez Jose Maria | Consejero | 04/07/2013 | 01/02/2019 |
Alonso Puig Alejandro | Administrador Unico | 04/07/2013 |
ACTOS BORME DE QUARK ROBOTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 85, S 8, H M 383863, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 85, S 8, H M 383863, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 85, S 8, H M 383863, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 85, S 8, H M 383863, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 84, S 8, H M 383863, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Capital Anterior: | 191.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 199.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 390.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 104,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 84, S 8, H M 383863, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 84, S 8, H M 383863, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 84, S 8, H M 383863, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Capital Anterior: | 137.810,00 | Euros |
Aumento de capital: | 53.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 191.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 83, S 8, H M 383863, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
- C/ RUFINO TORRES 4 Ptl.2 2º B (TORRELODONES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21573 , F 83, S 8, H M 383863, I/A 2 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28