QUANT FRACTAL PATTERNS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nueva Caledonia, 21
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social QUANT FRACTAL PATTERNS SL
CIF B85937993
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 23/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUANT FRACTAL PATTERNS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUANT FRACTAL PATTERNS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bononato Agullo Luis Miguel | Administrador Unico | 03/01/2014 | 24/01/2017 |
Bononato Agullo Luis Miguel | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Tinguely Olivier Laurent | Administrador Unico | 06/09/2012 | 03/01/2014 |
Bononato Agullo Luis Miguel | Administrador Solidario | 03/05/2010 | 06/09/2012 |
Tinguely Olivier Laurent | Administrador Solidario | 03/05/2010 | 06/09/2012 |
ACTOS BORME DE QUANT FRACTAL PATTERNS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 169, S 8, H M 499113, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 169, S 8, H M 499113, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 169, S 8, H M 499113, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 169, S 8, H M 499113, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 4 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- C/ CALEDONIA 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 3 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 3 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 3 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27693 , F 168, S 8, H M 499113, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28