QUALITY TRUST SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fermina Sevillano, 5
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social QUALITY TRUST SERVICES SL
CIF B62111612
Capital Social 36410.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL
VINCULACIONES DE QUALITY TRUST SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUALITY TRUST SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL | Administrador Unico | 27/03/2013 | 18/07/2014 |
Cardus Rua Enric | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Grau De Alos Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Grau De Alos Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Lahuerta Barbero Isaac | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Lahuerta Barbero Isaac | Apoderado Mancomunado | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Lao Hernandez Manuel | Representante | 27/03/2013 | 18/07/2014 |
Marcet Navarro Santiago | Apoderado Mancomunado | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Vizcaino Prat Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
Vizcaino Prat Miguel | Apoderado Mancomunado | 22/11/2012 | 18/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUALITY TRUST SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 33, S 8, H M 451850, I/A 11 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
- Cancelación y extinción de todos los asientos de conformidad con lo establecido en el art. 233.2 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 33, S 8, H M 451850, I/A 11 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM AL SER ABSORBIDA POR "ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 33, S 8, H M 451850, I/A 10-M (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
- DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION REFERENTE A LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA , COMO UNA DE LAS ABSORBIDAS, SIENDO LA SOCIEDAD ABSORBENTE LA DOMICILIADA EN TARRASA -BARCELONA-, DENOMINADA " ATLAS BUSINESS CORPORATION 2006 SL " .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 17, S 8, H M 451850, I/A 1M (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Capital Anterior: | 2.381.825,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.345.415,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.410,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 33, S 8, H M 451850, I/A 10 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 32, S 8, H M 451850, I/A 9 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 32, S 8, H M 451850, I/A 9 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 31, S 8, H M 451850, I/A 8 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 31, S 8, H M 451850, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
- La intermediación en el comercio, es decir, la puesta en relación al comprador y al vendedor o bien la realización de actos de comercio por cuenta delos comitentes. La importación, exportación, venta y distribución de productos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 30, S 8, H M 451850, I/A 6 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28