QUALITY GAIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Francisco Alcayde, 25
Código Postal 46183
Municipio L'Eliana
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUALITY GAIA SL
CIF B98689201
Capital Social 3647.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE QUALITY GAIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUALITY GAIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Fontestad Silvia | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 28/02/2019 |
Marti Fontestad Silvia | Liquidador Unico | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
Seco Sanchez Eva Maria | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 28/02/2019 |
ACTOS BORME DE QUALITY GAIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 9, S 8, H V 162656, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 9, S 8, H V 162656, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 9, S 8, H V 162656, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 9, S 8, H V 162656, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 9, S 8, H V 162656, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 547,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.647,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 8, S 8, H V 162656, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 7, S 8, H V 162656, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Dirección:C/ FRANCISCO ALCAIDE 25 (ELIANA (L'))
Comienzo de operaciones:27/11/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:a) La intermediación en las actividades de auditoría, consultoría, asesoramiento y certificación en materia de calidad, medio ambiente y mejora social, incluyendo tramitación y obtención de certificados de las entidades certificadoras. b) Publicidad y relaciones públicas para todas las empresas y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 7, S 8, H V 162656, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46