QUABIT BONAIRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 14
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUABIT BONAIRE SL
CIF B88358650
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/04/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUABIT BONAIRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUABIT BONAIRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Algarate Gonzalo Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
Arevalo Agrela Maria Angeles | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
Argemi Garcia Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2021 | 05/12/2023 |
Bascaran Amorrortu Ana | Apoderado Mancomunado | 14/06/2021 | 05/12/2023 |
Bernat Enguidanos Ruben | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
Clavel Villanueva Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
Diaz Sanz Nuria | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
Diaz Sanz Nuria | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 05/12/2023 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Egusquiza Gonzalez-gil Julio | Apoderado Mancomunado | 14/06/2021 | 05/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUABIT BONAIRE SL
- Se omitió por error en la inscripción 10ª la publicación de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 10 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 20 - 5ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 112, S 8, H M 687394, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 111, S 8, H M 687394, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 111, S 8, H M 687394, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bascaran Amorrortu Ana
- Bascaran Amorrortu Ana
- Egusquiza Gonzalez-gil Julio
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Fortuny Elguer Silvia
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Lapiedra Vivanco Mario
- Moreno Berral Maria Jose
- Moreno Berral Maria Jose
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
- Rico Palacios Nuria
- Sanchez Cassinello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38658 , F 109, S 8, H M 687394, I/A 6 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28