QIUNTASA SL
Dirección social Cl Doctor Josep Castells, 18
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QIUNTASA SL
CIF B66042037
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QIUNTASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QIUNTASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torralbo Coronado Adolfo | Administrador Unico | 22/09/2016 | 20/06/2018 |
Altayo Marti Jordi | Administrador Unico | 18/06/2013 | 22/09/2016 |
ACTOS BORME DE QIUNTASA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 97, S 8, H B 439110, I/A 3 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
- LA COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION,COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODA CLASE DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 97, S 8, H B 439110, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
- CL DOCTOR JOSEP CASTELLS Num.18 (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 97, S 8, H B 439110, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 97, S 8, H B 439110, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 97, S 8, H B 439110, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 95, S 8, H B 439110, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08
Dirección:AV ELIES PAGES Num.19 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/04/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION,COMPRAVENTA,ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERODE BIENES INMUEBLES.LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43816 , F 95, S 8, H B 439110, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08