QATAR BUSINESS GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Soberania, 2
Código Postal 28260
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QATAR BUSINESS GROUP SL
CIF B86187895
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 14/04/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE QATAR BUSINESS GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QATAR BUSINESS GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuster Molines Francisco | Administrador Mancomunado | 05/05/2011 | 14/03/2016 |
Fuster Molines Francisco | Apoderado Solidario | 10/05/2011 | 14/03/2016 |
Fuster Molines Francisco | Liquidador Solidario | 14/03/2016 | 14/03/2016 |
Torres Negro Javier | Administrador Mancomunado | 05/05/2011 | 14/03/2016 |
Torres Negro Javier | Apoderado Solidario | 10/05/2011 | 14/03/2016 |
Torres Negro Javier | Liquidador Solidario | 14/03/2016 | 14/03/2016 |
ACTOS BORME DE QATAR BUSINESS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 149, S 8, H M 508763, I/A 3 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 149, S 8, H M 508763, I/A 3 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 149, S 8, H M 508763, I/A 3 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 149, S 8, H M 508763, I/A 3 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 148, S 8, H M 508763, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 146, S 8, H M 508763, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Dirección:C/ SOBERANIA 2 (GALAPAGAR)
Comienzo de operaciones:14/04/11
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA GENERAL DE EMPRESAS, LA INTERMEDIACION EN EL ASESORAMIENTO DE GRUPOS DE INVERSION. LAS AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION. LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PAISAJISMO, CESPED ARTIFICIAL Y CAMPOS DE GOLF.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 146, S 8, H M 508763, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28