Q-LIVING IMPERIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social Q-LIVING IMPERIO SL
CIF B88585757
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/02/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-living F.I.I.C
VINCULACIONES DE Q-LIVING IMPERIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Q-LIVING IMPERIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado | 02/03/2020 | 03/08/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2020 | 03/08/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Administrador Solidario | 16/10/2020 | 03/08/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Liquidador Solidario | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2020 | 03/08/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Administrador Solidario | 16/10/2020 | 03/08/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Liquidador Solidario | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado | 02/03/2020 | 03/08/2022 |
Q-living F.I.I.C | Socio Unico | 10/08/2020 | 03/08/2022 |
ADMIRALTY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | 16/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE Q-LIVING IMPERIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 81, S 8, H M 715957, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 80, S 8, H M 715957, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 77, S 8, H M 715957, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28