Q-LIVING CAÑAVERAL II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social Q-LIVING CAÑAVERAL II SL
CIF B88525738
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Fecha de Constitución 15/11/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-living F.I.I.C
VINCULACIONES DE Q-LIVING CAÑAVERAL II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Q-LIVING CAÑAVERAL II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 30/12/2019 | 11/11/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Administrador Solidario | 05/10/2020 | 11/11/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Apoderado | 30/12/2019 | 11/11/2022 |
Azpiroz Arteche Manuel | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Administrador Solidario | 05/10/2020 | 11/11/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Apoderado | 30/12/2019 | 11/11/2022 |
Gallego Morales Rosa Maria | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 30/12/2019 | 11/11/2022 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 30/12/2019 | 11/11/2022 |
Q-living F.I.I.C | Socio Unico | 10/08/2020 | 11/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE Q-LIVING CAÑAVERAL II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 8 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 8 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 8 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 8 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 91, S 8, H M 708319, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 90, S 8, H M 708319, I/A 5 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 90, S 8, H M 708319, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28