Q-ENERGY SIDERITA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social Q-ENERGY SIDERITA SL
CIF B88430665
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/06/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ADMIRALTY MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE Q-ENERGY SIDERITA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Q-ENERGY SIDERITA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRALTY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 22/07/2019 | 04/08/2020 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 23/07/2019 | 04/08/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 23/07/2019 | 04/08/2020 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 23/07/2019 | 04/08/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 22/07/2019 | 04/08/2020 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 23/07/2019 | 04/08/2020 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 23/07/2019 | 04/08/2020 |
ACTOS BORME DE Q-ENERGY SIDERITA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 154, S 8, H M 697857, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 154, S 8, H M 697857, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- Sociedades absorbidas: FOTOSOLARIUM HOLDING SL
- Sociedades absorbidas: FOTOSOLARIUM 70 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOSOLARIUM 71 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOSOLARIUM 72 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 153, S 8, H M 697857, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 150, S 8, H M 697857, I/A 2 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 147, S 8, H M 697857, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Dirección:C/ JENNER 3 4ª - PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo y promoción de proyectos energéticos, la compra, venta, importación, exportación, distribución, suministro, y comercialización de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39292 , F 147, S 8, H M 697857, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28