Q-ENERGY APOLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social Q-ENERGY APOLO SL
CIF B06915102
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BESTINSOL CENTAURO SL
VINCULACIONES DE Q-ENERGY APOLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Q-ENERGY APOLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
BESTINSOL CENTAURO SL | Socio Unico | 16/03/2023 | 06/07/2023 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 07/06/2022 | 06/07/2023 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Representante | 02/06/2022 | 06/07/2023 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 06/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE Q-ENERGY APOLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 8 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 8 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 7 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 5 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 88, S 8, H M 747626, I/A 5 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 87, S 8, H M 747626, I/A 4 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 86, S 8, H M 747626, I/A 3 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 84, S 8, H M 747626, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 81, S 8, H M 747626, I/A 1 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28