PYMEMARKETING GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Argualas, 6
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PYMEMARKETING GLOBAL SL
CIF B99259889
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 07/10/2009
Nombres Anteriores
- PYMEMARKETING. PUBLICIDAD Y COMERCIO ELECTRONICO SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Galve Marzal Miguel Angel
VINCULACIONES DE PYMEMARKETING GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PYMEMARKETING GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galve Marzal Miguel Angel | Liquidador | 28/12/2017 | 28/12/2017 |
Galve Marzal Miguel Angel | Socio Unico | 29/10/2009 | 28/12/2017 |
Galve Marzal Miguel Angel | Administrador Unico | 29/10/2009 | 28/12/2017 |
ACTOS BORME DE PYMEMARKETING GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
- C/ ARGUALAS 6 3º DC (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-50
- PYMEMARKETING GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 128, S 8, H Z 49224, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 127, S 8, H Z 49224, I/A 1 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 127, S 8, H Z 49224, I/A 1 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-50