PYMARC INTERNET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gran de Gracia, 25
Código Postal 08012
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PYMARC INTERNET SL
CIF B65575623
Capital Social 3400.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 20/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PYMARC INTERNET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PYMARC INTERNET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Canovas Jorge Carlos | Administrador Solidario | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Hernandez Canovas Jorge Carlos | Liquidador | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Hernandez Canovas Jorge Carlos | REPR.143 RRM | 04/04/2012 | 21/02/2014 |
Hernandez Canovas Juan Jose | Administrador Solidario | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Hernandez Canovas Juan Jose | Liquidador | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Perujo Enfedaque Juan Carlos | REPR.143 RRM | 04/04/2012 | 21/02/2014 |
PYMOO INTERNET SL | Administrador Mancomunado | 04/04/2012 | 21/02/2014 |
SUMINISTROS PROFESIONALES LAMARC SL | Administrador Mancomunado | 04/04/2012 | 21/02/2014 |
ACTOS BORME DE PYMARC INTERNET SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, EJECUCION 253/2014. RESOLUCION FIRME DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014. DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 158, S 8, H B 422468, I/A 4 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
- CL GRAN DE GRACIA Num.25 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 157, S 8, H B 422468, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 155, S 8, H B 422468, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Dirección:CL ENERGIA 1-3 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:20/05/11
Capital:3.400,00 Euros
Objeto social:COMERCIO ELECTRONICO AL MAYOR Y MENOR POR INTERNET DE PRODUCTOS DE TODAS CLASES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 155, S 8, H B 422468, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08