PYBLOCK CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sorolla, 5
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PYBLOCK CAPITAL SL
CIF B87957544
Capital Social 25500.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/11/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PYBLOCK CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PYBLOCK CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Manuel Martin Pablo | Administrador Unico | 24/11/2017 | 18/06/2020 |
Rojo Medina Manuel Carlos | Apoderado | 30/07/2018 | 01/04/2019 |
ACTOS BORME DE PYBLOCK CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 135, S 8, H M 657795, I/A 6 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PYBLOCK CAPITAL SL
Nif:B87957544
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Parte Dispositiva:
Auto de apertura y conclusión del concurdo, los la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:12/06/2019
Número Procedimiento Concursal:1061/2019
Datos Registrales:
Tomo:
36697
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-657795
Inscripción:
6
Fecha Inscripción18/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 135, S 8, H M 657795, I/A 6 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PYBLOCK CAPITAL SL
Nif:B87957544
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Parte Dispositiva:
Auto de apertura y conclusión del concurdo, los la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:12/06/2019
Número Procedimiento Concursal:1061/2019
Datos Registrales:
Tomo:
36697
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-657795
Inscripción:
6
Fecha Inscripción18/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 135, S 8, H M 657795, I/A 6 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 135, S 8, H M 657795, I/A 6 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 135, S 8, H M 657795, I/A 5 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 134, S 8, H M 657795, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 134, S 8, H M 657795, I/A 3 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 133, S 8, H M 657795, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 131, S 8, H M 657795, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Dirección:C/ SOROLLA 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de consultoría de gestión empresarial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36697 , F 131, S 8, H M 657795, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28