PV ERUELA SOLAR X SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Castelar, 14
Código Postal 13600
Municipio Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Razón Social PV ERUELA SOLAR X SL
CIF B13461918
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PV ERUELA SOLAR X SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PV ERUELA SOLAR X SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carvajal Isla Adolfo | Administrador Mancomunado | 29/06/2012 | 02/12/2014 |
Domenech Ibañez Martin Miguel | Administrador Mancomunado | 26/08/2010 | 02/12/2014 |
Domenech Ibañez Martin Victor | Administrador Mancomunado | 26/08/2010 | 02/12/2014 |
Domenech Martinez Miguel Rodrigo | Administrador Mancomunado | 29/06/2012 | 02/12/2014 |
Goizueta Sanchez Javier | Administrador Mancomunado | 29/06/2012 | |
Roman Alhambra Fernando -antonio | Administrador Mancomunado | 29/06/2012 | |
Cañero Gonzalez Rafael | Administrador Mancomunado | 26/08/2010 | |
Soldevila Subirana Jaume | Administrador Mancomunado | 26/08/2010 |
ACTOS BORME DE PV ERUELA SOLAR X SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 48, S 8, H CR 18111, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 48, S 8, H CR 18111, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 47, S 8, H CR 18111, I/A 3 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 47, S 8, H CR 18111, I/A 3 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 47, S 8, H CR 18111, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 47, S 8, H CR 18111, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-13
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-196-13