PUYERALTO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUYERALTO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PUYERALTO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUYERALTO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Jimenez Javier | Consejero | 30/09/2009 | 13/12/2016 |
Blazquez Ortiz Jose Luis | Consejero | 30/09/2009 | 13/12/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/09/2009 | 13/12/2016 |
Gil Sanz Raquel | Secretario No Consejero | 30/09/2009 | 13/12/2016 |
Gil Sanz Raquel | Secretario | 13/12/2016 | |
Sanchez Fuertes Felipe | Consejero Delegado | 30/09/2009 | 13/12/2016 |
Sanchez Fuertes Felipe | Presidente | 20/07/2011 | 13/12/2016 |
Sanchez Fuertes Felipe | Consejero | 20/07/2011 | 13/12/2016 |
Sanchez Fuertes Felipe | Consejero Delegado | 29/08/2011 | 13/12/2016 |
Sanchez Fuertes Felipe | Consejero Delegado | 13/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUYERALTO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 208, S 8, H M 284602, I/A 24 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 208, S 8, H M 284602, I/A 24 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 208, S 8, H M 284602, I/A 24 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 208, S 8, H M 284602, I/A 24 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 207, S 8, H M 284602, I/A 23 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 207, S 8, H M 284602, I/A 22 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 207, S 8, H M 284602, I/A 21 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 207, S 8, H M 284602, I/A 20 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 206, S 8, H M 284602, I/A 19 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28