PUYCOMAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Casas-Ibáñez
Provincia Albacete
Razón Social PUYCOMAN SL
CIF B02187268
Actividad Instalación de carpintería
VINCULACIONES DE PUYCOMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUYCOMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Monteagudo Constantino | Liquidador Solidario | 21/09/2018 | 28/11/2023 |
Viana Carrion Gerardo | Liquidador Solidario | 21/09/2018 | 28/11/2023 |
Garcia Monteagudo Constantino | Administrador Mancomunado | 21/09/2018 | |
Viana Carrion Gerardo | Administrador Mancomunado | 21/09/2018 |
ACTOS BORME DE PUYCOMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 179, S 8, H AB 4175, I/A 6 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 179, S 8, H AB 4175, I/A 6 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-02
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 178, S 8, H AB 4175, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 178, S 8, H AB 4175, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 178, S 8, H AB 4175, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-02