PUREWORLD 17 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte Borrell, 97
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUREWORLD 17 SL
CIF B67111260
Capital Social 318000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/11/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PUREWORLD 17 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUREWORLD 17 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eloisa Ortega Montsant | Administrador Solidario | 13/03/2018 | 18/01/2022 |
Eloisa Ortega Montsant | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Francesc Mora Sagues | Administrador Solidario | 13/03/2018 | 18/01/2022 |
Ortega Montsant Eloisa | Administrador Unico | 15/12/2017 | 13/03/2018 |
ACTOS BORME DE PUREWORLD 17 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 114, S 8, H B 512425, I/A 6 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 114, S 8, H B 512425, I/A 6 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 114, S 8, H B 512425, I/A 6 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Capital Anterior: | 616.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 298.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 318.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 114, S 8, H B 512425, I/A 5 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-08
Capital Anterior: | 414.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 202.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 616.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 113, S 8, H B 512425, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 113, S 8, H B 512425, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 113, S 8, H B 512425, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 113, S 8, H B 512425, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO KENSINGTON CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 112, S 8, H B 512425, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46189 , F 112, S 8, H B 512425, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08