CASTELLAR SINTETICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PG PLA DE LA BRUGUERA C/ANOIA 30-42
Código Postal 08211
Municipio Castellar del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CASTELLAR SINTETICS SL
CIF B58092347
Actividad Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
Página Web www.punsa.com
Nombres Anteriores
- PUNZONADOS SABADELL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASTELLAR SINTETICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASTELLAR SINTETICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fayos Crespo Jorge | Administrador Concursal | 04/10/2010 | 17/03/2016 |
Marin Vilaburges Jeroni | Administrador Unico | 15/04/2009 | 21/03/2011 |
Marin Baño Jeronimo | Apoderado | 14/12/2010 | |
Marin Baño Jeronimo | Presidente | 15/04/2009 | |
Marin Baño Jeronimo | Consejero | 15/04/2009 | |
Marin Vilaburges Jeronimo | Secretario | 15/04/2009 | |
Marin Vilaburges Jeronimo | Consejero | 15/04/2009 | |
Marin Vilaburges Jeronimo | Consejero Delegado | 15/04/2009 | |
Vilaburges Lluch Paulina | Consejero | 15/04/2009 |
ACTOS BORME DE CASTELLAR SINTETICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 17 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 458/2010, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 17 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 16 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 458/2010 SECCION B, AUTO FIRME DE FECHA 26 DE ENERO DE2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 16 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 16 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 207, S 8, H B 50331, I/A 15 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 458/2010, AUTO FIRME DE FECHA 2 DE JULIO DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 205, S 8, H B 50331, I/A 14 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 205, S 8, H B 50331, I/A 14 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08