PULLBACK 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Rozas, 1
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social PULLBACK 2013 SL
CIF B86640471
Capital Social 200496.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PULLBACK 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PULLBACK 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roco Sanchez Juan | Liquidador | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
Roco Sanchez Juan | Administrador Unico | 24/04/2017 | 18/08/2020 |
Roco Roldan Ana | Administrador Solidario | 06/04/2017 | 24/04/2017 |
Roco Roldan Jesus | Administrador Solidario | 06/04/2017 | 24/04/2017 |
Roco Roldan Octavio-jose | Administrador Solidario | 06/04/2017 | 24/04/2017 |
Roco Sanchez Jose | Administrador Unico | 25/01/2013 | 06/04/2017 |
ACTOS BORME DE PULLBACK 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 104, S 8, H CC 14817, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 104, S 8, H CC 14817, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- Bajo la denominación Pullback 2013 SL en liquidación se constituye una sociedad de responsabilidad limitada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 104, S 8, H CC 14817, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 104, S 8, H CC 14817, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 104, S 8, H CC 14817, I/A 4 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 197.496,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.496,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.583,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 101, S 8, H CC 14817, I/A 3 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-10
- C/ MARIA DE ROZAS 1 Ptl.2 1 D (PLASENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 827, F 99, S 8, H CC 14817, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30673 , F 62, S 8, H M 551994, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30673 , F 62, S 8, H M 551994, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30673 , F 62, S 8, H M 551994, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28