PULEVA SALUD SA - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social PULEVA SALUD SA
CIF A18072397
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario LACTALIS PULEVA SL
VINCULACIONES DE PULEVA SALUD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PULEVA SALUD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerrero Martinez Elisa | Apoderado | 07/05/2009 | 04/09/2013 |
Jimenez Lopez Gregorio | Apoderado Mancomunado | 13/10/2010 | 04/09/2013 |
Jimenez Lopez Gregorio Vicente | Presidente | 31/01/2011 | 04/09/2013 |
Jimenez Lopez Gregorio Vicente | Consejero | 31/01/2011 | 04/09/2013 |
LACTALIS PULEVA SL | Socio Unico | 22/03/2013 | 04/09/2013 |
Lopez Medina David | Liquidador | 04/09/2013 | 04/09/2013 |
Lopez Medina David | Secretario No Consejero | 03/06/2011 | 04/09/2013 |
Peslier Michel Francois Jacques Auguste | Apoderado Mancomunado | 13/10/2010 | 04/09/2013 |
Peslier Michel Francois Jacques Auguste | Consejero | 31/01/2011 | 04/09/2013 |
Vejux Laurent | Apoderado Mancomunado | 13/10/2010 | 04/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PULEVA SALUD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 30 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 30 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-18
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 29.- Modificado en el sentido de que sustituye Comisión Liquidadora de tres miembros por liquidador único, y referencia al art. 266 de la LSA, que se sustituye por art. 371 dela LSC.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 30 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 30 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-18
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 30 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 29 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 28 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-18
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 171, S 8, H GR 2199, I/A 28 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-18