PUL MARINAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albasanz, 67
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUL MARINAS SL
CIF B63460091
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/03/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fabian Correas Isidoro
VINCULACIONES DE PUL MARINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUL MARINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabian Correas Isidoro | Administrador Unico | 30/01/2013 | 26/01/2017 |
Ronda Santana Juan | Administrador Concursal | 04/08/2016 | 26/01/2017 |
Duro Jimenez Manuel | Administrador Unico | 11/10/2011 | 30/01/2013 |
Alberich Sanchez Vicente | Administrador Unico | 01/04/2010 | 11/10/2011 |
Nuñez Lopez Ulises | Administrador Unico | 17/03/2010 | 01/04/2010 |
CAIXASABADELL TINELIA SL | Consejero | 25/02/2010 | 17/03/2010 |
Farras Hernandez Jaume | REPR.143 RRM | 25/02/2010 | 17/03/2010 |
Nuñez Casamor Pau | Consejero | 25/02/2010 | 17/03/2010 |
Nuñez Lopez Ulises | Presidente | 25/02/2010 | 17/03/2010 |
Nuñez Lopez Ulises | Consejero | 25/02/2010 | 17/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUL MARINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 195, S 8, H M 528018, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUL MARINAS SL
Nif:B63460091
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
CONCURSO ORDINARIO: CONCLUSION CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:10/01/2017
Número Procedimiento Concursal:218/2016
Datos Registrales:
Tomo:
29334
Libro:
0
Folio:
195
Hoja:
8-528018
Inscripción:
5
Fecha Inscripción26/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 195, S 8, H M 528018, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUL MARINAS SL
Nif:B63460091
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ronda Santana Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:07/07/2016
Número Procedimiento Concursal:218/2016
Datos Registrales:
Tomo:
29334
Libro:
0
Folio:
195
Hoja:
8-528018
Inscripción:
B
Fecha Inscripción04/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 195, S 8, H M 528018, I/A B (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUL MARINAS SL
Nif:B63460091
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el día 24.06.2016 en el que se ordena la anotación preventiva de concurso de carácter voluntario según lo acordado en auto de la misma fecha
Fecha de Resolución:24/06/2016
Número Procedimiento Concursal:218/2016
Datos Registrales:
Tomo:
29334
Libro:
0
Folio:
195
Hoja:
8-528018
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 195, S 8, H M 528018, I/A A (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 194, S 8, H M 528018, I/A 4 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 194, S 8, H M 528018, I/A 4 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
- C/ ALBASANZ 67 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 194, S 8, H M 528018, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
- C/ AZCONA 36 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 194, S 8, H M 528018, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36528 , F 141, S 8, H B 292669, I/A 10 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36528 , F 141, S 8, H B 292669, I/A 10 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08