PUJARBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO Via Vieja de Lezama, 82
Código Postal 48007
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PUJARBE SL
CIF B48988174
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO PUJARBE 2009 SL
VINCULACIONES DE PUJARBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUJARBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PUJARBE 2009 SL | Socio Unico | 07/11/2011 | 11/01/2023 |
Zubiaur Sanz Soledad | Liquidador | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
Zubiaur Sanz Soledad | Administrador Unico | 03/12/2019 | 11/01/2023 |
Pujana Arbe Antolin | Administrador Solidario | 03/12/2019 | |
Zubiaur Sanz Soledad | Administrador Solidario | 03/12/2019 |
ACTOS BORME DE PUJARBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 6 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 6 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 6 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 6 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-48
- C/ VIA VIEJA DE LEZAMA 82 - BUHARDILLA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 4 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 19, S 8, H BI 23343, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-48