PUIGCERDA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 9
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PUIGCERDA RESIDENCIAL SL
CIF B08342974
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Albisu Roca Eduardo
VINCULACIONES DE PUIGCERDA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUIGCERDA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albisu Roca Eduardo | Presidente | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
Albisu Roca Eduardo | Consejero | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
Albisu Roca Eduardo | Consejero | 20/08/2013 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Secretario | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Consejero | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Consejero Delegado | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Secretario | 20/08/2013 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Consejero | 20/08/2013 | 18/09/2015 |
Albisu Ruiz De Alda Ignacio | Consejero Delegado | 20/08/2013 | 18/09/2015 |
Ruiz De Alda Fernandez Maria Francisca | Vicepresidente | 28/10/2014 | 18/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUIGCERDA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 26, S 8, H B 79763, I/A 25 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 24, S 8, H B 79763, I/A 24 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
- Denominación y forma adoptada: PUIGCERDA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 24, S 8, H B 79763, I/A 24 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.6,13,15,21,22,25,26,27,29,32:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 22, S 8, H B 79763, I/A 23 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 22, S 8, H B 79763, I/A 23 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24917 , F 22, S 8, H B 79763, I/A 23 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Empresa: PUIGCERDA RESIDENCIAL SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08