PUIG CODINA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Puigbarral, 28
Código Postal 08227
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUIG CODINA SA
CIF A08126492
Actividad Fabricación de tejidos textiles
Página Web www.puigcodina.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUIG CODINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUIG CODINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiol Plans Jordi | Administrador Concursal | 03/11/2010 | 13/05/2014 |
Garreta Dalmau Francisco | Administrador Concursal | 03/11/2010 | 13/05/2014 |
Puig Ruiz Carlos | Presidente | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Ruiz Carlos | Consejero | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Ruiz Carlos | Consejero Delegado | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Ruiz Jose | Consejero | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Ruiz Jose | Consejero Delegado | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Verdejo Juan | Secretario | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Verdejo Juan | Consejero | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
Puig Verdejo Juan | Consejero Delegado | 21/08/2009 | 04/07/2011 |
ACTOS BORME DE PUIG CODINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 46 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 718/2010, AUTO FIRME DE FECHA 24/04/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 46 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 46 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 45 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 718/2010, AUTO FIRME DE FECHA 27/05/2011,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 45 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 181, S 8, H B 34338, I/A 45 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROC. CONCURSO VOLUNTARIO718/2010 SECCION 1 SECC. B B,AUTO FIRME DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 180, S 8, H B 34338, I/A 44 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 180, S 8, H B 34338, I/A 44 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
- CL PUIGBARRAL Num.28 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 179, S 8, H B 34338, I/A 43 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13:CONVOCATORIA JUNTAS.- ART.26:FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES Y DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36067 , F 179, S 8, H B 34338, I/A 43 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08