PUIG CIURANA LABORATORI D'ANALISIS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Major, 12
Código Postal 17530
Municipio Campdevànol
Provincia Girona
Razón Social PUIG CIURANA LABORATORI D'ANALISIS SLP
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUIG CIURANA LABORATORI D'ANALISIS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUIG CIURANA LABORATORI D'ANALISIS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carles Puig Ciurana | Apoderado Solidario | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Carles Puig Ciurana | Presidente | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Carles Puig Ciurana | Consejero | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Marc Puig Amiel | Consejero | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Xavier Puig Ciurana | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Xavier Puig Ciurana | Secretario | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Xavier Puig Ciurana | Apoderado Solidario | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Xavier Puig Ciurana | Consejero | 23/09/2019 | 08/01/2021 |
Xavier Puig Ciurana | Administrador Solidario | 23/09/2019 | |
Carles Puig Ciurana | Administrador Solidario | 17/11/2014 |
ACTOS BORME DE PUIG CIURANA LABORATORI D'ANALISIS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-17
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H GI 47537, I/A 2 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17