PUERTO SECO VENTASTUR SA - EXTINGUIDA
Municipio Venta de Baños
Provincia Palencia
Razón Social PUERTO SECO VENTASTUR SA
CIF A34202630
Capital Social 700000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUERTO SECO VENTASTUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO SECO VENTASTUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De La Fuente Manuel | Apoderado | 15/10/2010 | 20/01/2022 |
Gil Ferreras Sara | Liquidador | 01/09/2021 | 20/01/2022 |
PECOVASA RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | Consejero | 20/05/2010 | 20/01/2022 |
PECOVASA RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | Presidente | 15/10/2010 | 20/01/2022 |
Rodriguez Gutierrez Alfonso | Apoderado Solidario | 10/05/2021 | 20/01/2022 |
Ciudad Iglesias Jimena | Vicesecretario No Consejero | 15/10/2010 | 01/09/2021 |
Larriba Laguna Maria Jesus | Consejero | 27/02/2017 | 01/09/2021 |
Lourido Artime Jose Laureano | Consejero | 04/02/2016 | 01/09/2021 |
Pecovasa Renfe Mercancias Socieda Mercantil Estata | Presidente | 10/05/2021 | 01/09/2021 |
Pecovasa Renfe Mercancias Socieda Mercantil Estata | Consejero | 10/05/2021 | 01/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTO SECO VENTASTUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 56, S 8, H P 4012, I/A 44 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 56, S 8, H P 4012, I/A 43 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 56, S 8, H P 4012, I/A 43 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-34
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 56, S 8, H P 4012, I/A 43 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-34
- Cambio del representante del consejero PECOVASA RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA, que pasa a ser D MOISES MATA GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 56, S 8, H P 4012, I/A 42 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-34
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 55, S 8, H P 4012, I/A 41 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 55, S 8, H P 4012, I/A 41 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 55, S 8, H P 4012, I/A 40 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 55, S 8, H P 4012, I/A 40 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 55, S 8, H P 4012, I/A 40 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-34