PUERTO MAR BENICARLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de la Mare de Deu Dels Dolors, 22
Código Postal 12580
Municipio Benicarló
Provincia Castellón/Castello
Razón Social PUERTO MAR BENICARLO SL
CIF B12532719
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PUERTO MAR BENICARLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO MAR BENICARLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardona Llatje Jose Maria | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 28/12/2009 |
Cardona Llatje Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 28/12/2009 | 28/12/2009 |
Pellicer Porcar Juan Bautista | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 28/12/2009 |
Pellicer Porcar Juan Bautista | Liquidador Mancomunado | 28/12/2009 | 28/12/2009 |
Cardona Llatje Jose Maria | Secretario | 27/04/2009 | |
Cardona Llatje Jose Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 27/04/2009 | |
Cardona Llatje Jose Maria | Consejero | 27/04/2009 | |
Pellicer Porcar Juan Bautista | Presidente | 27/04/2009 | |
Pellicer Porcar Juan Bautista | Consejero Delegado Mancomunado | 27/04/2009 | |
Pellicer Porcar Juan Bautista | Consejero | 27/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTO MAR BENICARLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 594, F 60, S 8, H CS 16602, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-12
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-27-12