PUERTO M2 SOLUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fornas, 1
Código Postal 46520
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Razón Social PUERTO M2 SOLUCIONES SL
CIF B98046089
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 03/06/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cedillo Tello Miguel Angel
VINCULACIONES DE PUERTO M2 SOLUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO M2 SOLUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cedillo Tello Miguel Angel | Liquidador Unico | 08/11/2013 | 08/11/2013 |
Cedillo Tello Miguel Angel | Administrador Unico | 28/01/2011 | 08/11/2013 |
Cedillo Tello Miguel Angel | Socio Unico | 28/01/2011 | 08/11/2013 |
Cedillo Tello Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 28/01/2011 | |
Macian Esteve Jose Miguel | Administrador Mancomunado | 28/01/2011 |
ACTOS BORME DE PUERTO M2 SOLUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8903, L 6189, F 135, S 8, H V 129589, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-46