PUERTO GELVES SL
Municipio Gelves
Provincia Sevilla
Razón Social PUERTO GELVES SL
CIF B41798372
Teléfono 95 576 12 12
Página Web www.puertogelves.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Herrera Segura Isabel
ORGANIGRAMA DE PUERTO GELVES SL
VINCULACIONES DE PUERTO GELVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO GELVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Carretero Sandra | Consejero | 03/02/2020 | |
Herrera Segura Francisco | Consejero | 03/02/2020 | |
Herrera Segura Isabel | Presidente | 03/02/2020 | |
Herrera Segura Isabel | Consejero | 03/02/2020 | |
Mir Solis David | Consejero Delegado | 03/02/2020 | |
Mir Solis David | Consejero | 03/02/2020 | |
Avila Rios Jose | Consejero | 19/10/2017 | |
Benavente Ulgar Jose Luis | Consejero | 19/10/2017 | |
Borrajo Fernandez Mª Angeles | Consejero | 19/10/2017 | |
Garcia Corrales Maria Rocio | Apoderado | 19/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTO GELVES SL
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 69, S 8, H SE 31684, I/A 19 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 69, S 8, H SE 31684, I/A 19 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 69, S 8, H SE 31684, I/A 18 2 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 69, S 8, H SE 31684, I/A 18 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-41
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 69, S 8, H SE 31684, I/A 18 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 68, S 8, H SE 31684, I/A 17 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-41
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 68, S 8, H SE 31684, I/A 17 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-41
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:20/11/2015
Número Procedimiento Concursal:2532/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2616
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-31684
Inscripción:
12
Fecha Inscripción19/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 64, S 8, H SE 31684, I/A 12 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUERTO GELVES SL
Nif:B41798372
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Parte Dispositiva:
APROBACION DE LA PROPUESTA DE CONVENIO , CESE DEL REGIMEN DE INTERVENCION Y.APERTURA DE LA SECCION SEXTA
Fecha de Resolución:24/02/2017
Número Procedimiento Concursal:2532/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2616
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-31684
Inscripción:
12
Fecha Inscripción19/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 64, S 8, H SE 31684, I/A 12 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
- FIJADO EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EN CUATRO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 68, S 8, H SE 31684, I/A 16 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41