PUERTO CALA MERCED SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PUERTO CALA MERCED SA
CIF A79953584
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA
VINCULACIONES DE PUERTO CALA MERCED SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO CALA MERCED SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 01/03/2013 | 08/01/2014 |
Carrasco Delgado Jose Manuel | Apoderado | 18/02/2011 | 08/01/2014 |
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA | Consejero | 10/04/2012 | 08/01/2014 |
CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Presidente | 10/04/2012 | 08/01/2014 |
CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Consejero | 10/04/2012 | 08/01/2014 |
Drago Masia Juan Jose | Representante | 27/07/2009 | 08/01/2014 |
EUROPEA DE GESTION SA | Vicepresidente | 10/04/2012 | 08/01/2014 |
EUROPEA DE GESTION SA | Consejero | 10/04/2012 | 08/01/2014 |
Garcia Perez Felipe Bernabe | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | 08/01/2014 |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Secretario | 03/07/2012 | 08/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTO CALA MERCED SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 188, S 8, H M 23325, I/A 34 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 188, S 8, H M 23325, I/A 34 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 187, S 8, H M 23325, I/A 33 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 225, S 8, H M 23325, I/A 32 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 225, S 8, H M 23325, I/A 31 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 225, S 8, H M 23325, I/A 30 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 225, S 8, H M 23325, I/A 30 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 225, S 8, H M 23325, I/A 29 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 224, S 8, H M 23325, I/A 28 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28