PUENTES DEL PINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Piedrabuena, 72
Código Postal 45004
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social PUENTES DEL PINO SL
CIF B22023329
Capital Social 36072.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PUENTES DEL PINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUENTES DEL PINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lleida Arcas Fernando | Liquidador | 30/03/2017 | 07/08/2017 |
Lleida Arcas Fernando | Administrador Unico | 14/01/2011 | 30/03/2017 |
Lleida Arcas Agustin | Administrador Unico | 14/01/2011 |
ACTOS BORME DE PUENTES DEL PINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 211, S 8, H TO 32415, I/A 4 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 211, S 8, H TO 32415, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 211, S 8, H TO 32415, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 211, S 8, H TO 32415, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-45
- CTRA DE PIEDRABUENA 72 (TOLEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 211, S 8, H TO 32415, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453, L 280, F 47, S 8, H HU 1288, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453, L 280, F 47, S 8, H HU 1288, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-22
- C/ GLORIETA DE JOAQUIN COSTA S/N (GRAUS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453, L 280, F 47, S 8, H HU 1288, I/A 5 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-22